Hanes ariannol THE HUDSON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 280332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.61m | £1.15m | £1.72m | £716.03k | £1.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.12m | £1.40m | £1.01m | £1.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.59m | £1.14m | £1.70m | £700.29k | £1.71m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.75k | £16.83k | £20.34k | £15.74k | £35.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £201.32k | £121.67k | £90.40k | £112.63k | £78.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.19m | £998.27k | £1.29m | £894.91k | £1.42m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.85k | £3.20k | £5.51k | £6.38k | £6.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £197.46k | £118.47k | £84.89k | £0 | £72.29k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £14.25k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.