ymddiriedolwyr CROUCH VALLEY DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 280514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (59 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW AUSTIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Matthew Buckley | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Mark Martin | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
David Louis Offord | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Zoe Ager | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Helen Jane Kalloo | Ymddiriedolwr | 06 October 2019 |
|
|
||||
Paul Andrew Stafford | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
Mark Stephen Gibson | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
SAM BLUNDELL | Ymddiriedolwr | 16 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.