ymddiriedolwyr WEALDEN IRON RESEARCH GROUP
Rhif yr elusen: 281485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Turgoose | Cadeirydd | 30 July 2016 |
|
|
||||
Dr Ethan Greenwood | Ymddiriedolwr | 27 July 2024 |
|
|
||||
Christopher Henry Charles Whittick | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|||||
Jack Cranfield | Ymddiriedolwr | 28 August 2021 |
|
|
||||
Dr Stephen Addison Hall | Ymddiriedolwr | 06 July 2019 |
|
|||||
CHRISTOPHER BROOMFIELD | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
Gerry Crawshaw | Ymddiriedolwr | 30 July 2016 |
|
|
||||
JEREMY HODGKINSON MA, FSA | Ymddiriedolwr | 30 July 2016 |
|
|||||
Dr JONATHAN LECH PRUS BA PHD MBA | Ymddiriedolwr | 30 August 2011 |
|
|||||
SIMON STEVENS | Ymddiriedolwr | 30 August 2011 |
|
|
||||
MS JUDIE ENGLISH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIM SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS S BROOMFIELD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.