ymddiriedolwyr Portesham Village Hall
Rhif yr elusen: 281514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mick Taylor | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Gordon Smith | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
David Collins | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Michael Stewart-Dodd | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Claire Clark | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Christine Voce | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Philippa Roper | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||
Keith Brignell | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
Lesley Balmer | Ymddiriedolwr | 28 October 2015 |
|
|
||||
COLIN ROPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Mary Cutting | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MAUREEN ADAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET HAMILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLIVE ROWLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.