Hanes ariannol THE PHARMACEUTICAL TRUST FOR EDUCATIONAL AND CHARITABLE OBJECTS
Rhif yr elusen: 281607
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 30/11/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.12k | £461.00k | £81.00k | £67.00k | £78.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £330.00k | £327.00k | £49.00k | £336.00k | £223.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.