Hanes ariannol THE ICELAND FOODS CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 281943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.37m | £1.97m | £365.49k | £958.98k | £1.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.10m | £1.57m | £962.55k | £1.65m | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.89m | £1.38m | N/A | £319.20k | £592.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £463.97k | £559.50k | N/A | £639.66k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £992.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.81k | £26.88k | N/A | £118 | £49.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £319.20k | £592.63k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.10m | £1.57m | N/A | £1.53m | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £119.24k | £193.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £1.53m | £1.18m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.