Dogfen lywodraethu ANAESTHETIC RESEARCH SOCIETY
Rhif yr elusen: 282042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8TH NOVEMBER 1980 AS AMENDED 11 NOVEMBER 1995. as amended on 30 Sep 2020 as amended on 28 Apr 2021 as amended on 20 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE RESEARCH INTO THE PRACTICE OF ANAESTHESIA AND THE SCIENCES RELATED THERETO, AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.