Hanes ariannol DIVERSE ABILITIES PLUS LTD.
Rhif yr elusen: 282197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.09m | £7.56m | £7.47m | £7.96m | £8.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.07m | £7.24m | £6.94m | £7.79m | £8.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.16m | £6.30m | £5.94m | £6.45m | £7.45m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £189.26k | £599.18k | £1.09m | £670.79k | £218.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £670.44k | £801.80k | £1.22m | £894.99k | £722.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £153.16k | £138.76k | £18.53k | £165.56k | £114.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.22m | £6.58m | £6.22m | £6.75m | £7.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.45k | £2.36k | £556 | £170 | £8.93k | |
|
Incwm - Arall | £33.73k | £41.47k | £14.20k | £153.74k | £41.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £96.41k | £105.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.77m | £6.92m | £6.73m | £7.50m | £8.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £301.76k | £318.90k | £208.63k | £280.33k | £313.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £28.08k | £16.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.