ymddiriedolwyr GROVE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 282261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (153 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Harrison | Cadeirydd | 30 November 2021 |
|
|
||||
Peter Hill | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Sheila James | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Tracy Strain | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Caroline Stead | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.