ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST MARGARET THE QUEEN BUXTED
Rhif yr elusen: 282334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER FREDERICK YOUNG | Cadeirydd | 28 January 2013 |
|
|
||||
Simon Christopher Johnson | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
JOHN ANTHONY PALMER | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|||||
Paul Mark Dillon-Robinson | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||
ANTHONY JOHN ARRATOON | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|||||
ROBERT MACKAY RUTHVEN | Ymddiriedolwr | 31 October 2005 |
|
|
||||
PATRICIA JEAN WEEKS | Ymddiriedolwr | 24 January 2002 |
|
|||||
HOMERSHAM MARTIN COX | Ymddiriedolwr | 01 July 1997 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.