Hanes ariannol THE MID SUFFOLK HOLIDAY OPPORTUNITY PLAYSCHEME FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
Rhif yr elusen: 282472
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £98.06k | £114.48k | £93.01k | £110.72k | £73.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.14k | £95.81k | £112.31k | £104.61k | £105.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £10.81k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £63.91k | £73.13k | £31.23k | £42.25k | £47.25k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.