Dogfen lywodraethu DEVON FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 282490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 25TH MARCH 1981 AS AMENDED 22ND OCTOBER 1989, 4TH OCTOBER 1997, 4TH OCTOBER 2003 AND 1ST OCTOBER 2005. AS AMENDED ON 01 OCT 2016 as amended on 06 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE STUDY OF GENEALOGY AND HISTORY, ESPECIALLY OF DEVON FAMILIES AND PLACES, TO EDUCATE THE PUBLIC THEREIN THROUGH ADVICE AND INSTRUCTION, AND, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ENCOURAGE THE PRESERVATION AND TRANSCRIPTION OF RELEVANT DOCUMENTS AND RECORDS, ESPECIALLY FOR THE COUNTY OF DEVON.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.