Dogfen lywodraethu NORTH WEST KENT FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 282627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 APRIL 1981 AS AMENDED ON 18 APRIL 1986, 9 MAY 1992, 29TH APRIL 1995, 2 DECEMBER 1995, 12 APRIL 2003 AND 7 OCTOBER 2006 AS AMENDED ON 14 APR 2007 AS AMENDED ON 11 APR 2019 as amended on 15 Jan 2021 as amended on 14 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE TO PROMOTE AND ENCOURAGE EDUCATION IN THE STUDY OF FAMILY HISTORY AND GENEALOGY IN RELATION TO NATIONAL AND LOCAL HISTORY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SOUTH EAST LONDON AND NORTH WEST KENT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.