ymddiriedolwyr THE SOCIETY OF LEGAL SCHOLARS IN THE UNITED KINGDOM AND IRELAND
Rhif yr elusen: 282719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Can Eken | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Samira Hussain | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Dr Claire Bessant | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Dr Gary Betts | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Dr Noreen O'Meara | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Dr Rachel Cahill-O'Callaghan | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Professor Paul Beaumont | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Rachael Walsh | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Niamh Dunne | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Mark Coen | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Anne Wesemann | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Professor Fiona De Londras | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Professor Anne Davies | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Eloise Ellis | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Dr Brian Christopher Jones | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Professor Claudina Richards | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Dr Ruvi Ziegler | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
Dr Devyani Prabhat | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Professor Stephen Hardy | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Professor Nicola Wake | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Natalie Wortley | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Professor Paula Giliker | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Professor Duncan Kenneth Sheehan | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Dr Marek Martyniszyn | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Dr Desmond Ryan | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR ALAN PATERSON | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|
||||
PROF SARAH WORTHINGTON | Ymddiriedolwr | 31 July 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR NIGEL PAUL GRAVELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.