Hanes ariannol ROWCROFT HOUSE FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 282723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.62m | £9.64m | £10.60m | £10.63m | £10.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.17m | £8.79m | £9.44m | £9.33m | £10.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.27m | £2.20m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £270.00k | £4.57m | £2.45m | £2.40m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.36m | £3.07m | £5.90m | £4.53m | £3.35m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.84m | £3.80m | £1.83m | £3.40m | £3.96m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.27m | £2.42m | £2.41m | £2.45m | £2.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £110.40k | £160.76k | £137.74k | £151.25k | £234.30k | |
|
Incwm - Arall | £44.21k | £202.40k | £329.67k | £99.31k | £171.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.66m | £1.84m | £2.63m | £3.12m | £2.12m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.15m | £5.66m | £5.90m | £5.93m | £6.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.02m | £3.13m | £2.90m | £3.39m | £3.80m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.47k | £32.64k | £28.49k | £33.64k | £39.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.61k | £10.05k | £21.24k | £24.66k | £26.79k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £649.26k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.