Hanes ariannol B E PERL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 282847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.09m | £2.94m | £2.50m | £2.50m | £3.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76m | £2.12m | £1.61m | £1.54m | £1.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.00m | £1.82m | £1.46m | £1.36m | £1.80m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.09m | £1.11m | £1.05m | £1.14m | £1.20m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £466.55k | £438.18k | £136.41k | £71.15k | £381.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.20m | £1.65m | £1.47m | £1.46m | £1.60m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.98k | £67.42k | £53.31k | £42.21k | £44.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £405.57k | £370.76k | £83.10k | £28.94k | £336.98k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £134.46k | £167.31k | £161.48k | £177.58k | £261.02k | |
|
Gwariant - Arall | £98.01k | £30.30k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.