Dogfen lywodraethu THE EXMOUTH AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER
Rhif yr elusen: 283438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 SEPTEMBER 1981 AS AMENDED 16 APRIL 1993, 22 MARCH 1997, 14 MARCH 1998, 8 OCTOBER 2005 AND 10 MAY 2008. as amended on 15 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE BLIND, OR THE PARTIALLY-SIGHTED, OR THOSE LABOURING UNDER SOME TEMPORARY OR PERMANENT INCAPACITY OR DISABILITY WHICH MAKES READING A STRAIN, BY THE PROVISIONS OF RECORDED TAPES OR TACTILE READING MATTER.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.