Hanes ariannol THE LORD WHISKY SANCTUARY FUND
Rhif yr elusen: 283483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (295 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £504.13k | £2.85m | £552.59k | £520.40k | £935.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £712.87k | £725.11k | £761.85k | £785.52k | £892.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £309.72k | £2.63m | £341.36k | £245.36k | £589.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £72.80k | £49.02k | £22.95k | £32.31k | £42.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £110.17k | £144.30k | £149.99k | £206.00k | £279.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.44k | £25.54k | £20.68k | £20.89k | £23.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £17.61k | £15.84k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £251.84k | £2.57m | £254.96k | £178.13k | £452.89k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £471.31k | £484.62k | £542.60k | £563.06k | £621.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.55k | £3.86k | £3.42k | £3.17k | £2.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £183.94k | £177.96k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £236.02k | £236.63k | £215.84k | £219.29k | £267.51k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.