Hanes ariannol THE NATIONAL HORSERACING MUSEUM
Rhif yr elusen: 283656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.24m | £2.36m | £1.91m | £1.81m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.69m | £1.90m | £1.79m | £1.44m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £200.14k | £252.29k | £12.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.61m | £1.85m | £1.39m | £1.21m | £1.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £337.22k | £258.30k | £78.60k | £110.39k | £181.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £200.26k | £162.72k | £67.35k | £137.18k | £179.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £625 | £0 | £500.00k | £500.00k | £240.98k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £90.71k | £91.87k | £87.31k | £107.05k | £111.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £285.13k | £252.29k | £12.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.50k | £0 | £20.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.25m | £1.58m | £1.44m | £1.24m | £1.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £437.72k | £318.37k | £342.08k | £202.74k | £197.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.30k | £1.46m | £0 | £1.20m | £1.35m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.23k | £0 | £0 | £11.29k | £16.09k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.