ymddiriedolwyr THE NATIONAL HORSERACING MUSEUM
Rhif yr elusen: 283656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hon Frances Caroline Stanley | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|||||
Paul Ogburn | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Adam Signy | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Jonathan Benson | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Brian Peter Finch | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Nicholas Edward Francis Luck | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
PAUL TAIANO | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|||||
Paul Richard Lindsell | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Annette Julie Green | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
John Henry Chatfeild-Roberts | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.