Hanes ariannol BUCKLES AND BOWS PRE-SCHOOL NURSERY
Rhif yr elusen: 283723
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.73k | £99.08k | £109.78k | £113.03k | £123.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.72k | £84.90k | £97.26k | £108.37k | £106.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £75.70k | £81.53k | £92.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £0 | £0 | £2.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.