ymddiriedolwyr ITCHEN SOUTH DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 283765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Charles Mori | Cadeirydd | 11 June 2019 |
|
|
||||
Kevin Andrew Gillkerson | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Eric William Gerrey | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
Neil James O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Michelle Anne Doncom | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Janette Barfoot | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
Richard Rex | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
Mark Langdown | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.