ymddiriedolwyr UMBORNE HALL
Rhif yr elusen: 283862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Richard Charles Smith | Cadeirydd | 16 April 2019 |
|
|
||||
Helen Margaret Redwood | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Andrea Barnett | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Ann Shepherd | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
PHILLIP AMBLER | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||
CAROLYN SELLEY | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||
TERESA WILMINGTON-WILLS | Ymddiriedolwr | 08 March 2013 |
|
|
||||
JOHN PEARCE | Ymddiriedolwr | 08 March 2013 |
|
|
||||
LORNA OCKENDEN | Ymddiriedolwr | 08 March 2013 |
|
|
||||
NEVILLE CHEESEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELEANOR MARY WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROB SUMMERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.