Dogfen lywodraethu THE MENUHIN COMPETITION TRUST
Rhif yr elusen: 284467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8TH FEBRUARY 1982 AND AMENDED 11 MAY 1997, 10 JULY 2002 AND 17 NOVEMBER 2010. AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 27/03/2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN ANY PART OF THE WORLD PARTICULARLY BY THE PROMOTION OF VIOLIN COMPETITIONS AND EDUCATIONAL MUSICAL CONCERTS, AND TO FORMULATE, PREPARE AND ESTABLISH SCHEMES. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM DATED 8TH FEBRUARY 1982).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ANY PART OF THE WORLD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.