ymddiriedolwyr THE MENUHIN COMPETITION TRUST
Rhif yr elusen: 284467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINCE ETIENNE ALBERT MARIE MELCHIOR D'ARENBERG | Cadeirydd | 07 October 2011 |
|
|
||||
JANTIENE KLEIN ROSEBOOM VAN DER VEER | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||
JAMES CHIEN CHENG CHAU | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||
CATRIONA SYED | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
|
||||
AARON MENUHIN | Ymddiriedolwr | 22 November 2012 |
|
|
||||
DUNCAN TAYLOR GREENLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOJI HATTORI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.