Hanes ariannol THE NORFOLK DANCE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 284875
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2011 | 30/04/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2014 | 30/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.47k | £20.96k | £10.66k | £10.73k | £15.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.65k | £21.56k | £15.88k | £13.93k | £18.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.