ymddiriedolwyr CONTACT A FAMILY
Rhif yr elusen: 284912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Riach | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|||||||
Kathleen Roseann Fleck | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||||
Charles Sladdin | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||||
Benjamin Timothy Peter Clarkson | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||||
Sarah Persephone Sutherland Church | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|||||||
Gyllian Kathryn Curtis-Machin | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||||
Jamileh Tufail | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||||
Eleanor Sriyani Jayawardane Christie | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||||
Janet Leach | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|||||||
Angela Kitching | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|||||||
James Holmes | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.