Hanes ariannol THE FRIENDS OF CATHEDRAL MUSIC
Rhif yr elusen: 285121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £699.66k | £543.87k | £794.12k | £247.67k | £73.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £416.35k | £623.59k | £6.75m | £247.67k | £73.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.05m | £342.61k | £701.86k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.82k | £4.92k | £1.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £34.23k | £54.96k | £10.53k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £546.63k | £29.01k | £148.34k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £156.63k | £170.39k | £80.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £275.00k | £0 | £508.47k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £356.21k | £525.06k | £6.71m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.14k | £98.53k | £36.06k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.75k | £17.99k | £7.18k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £251.15k | £408.12k | £6.67m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.