ymddiriedolwyr MIDDLESEX MARK BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 285682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER DAVID WARNER | Cadeirydd | 26 October 2016 |
|
|||||
Michael SI Crombie | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Sanjiv Mohanlal Shah | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|||||
Ian John Harry Wassell | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Headley Peter O'Brien | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
MARTIN JAMES HICKMAN-ASHBY | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
DAVID BENJAMIN MORRIS | Ymddiriedolwr | 06 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.