ymddiriedolwyr DUXFORD AVIATION SOCIETY
Rhif yr elusen: 285809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Gladwin | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Paul Adrian Godfrey | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Robert Wright | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Nicholas Denton | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Michael Smith | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Vivienne Tincombe | Ymddiriedolwr | 08 September 2019 |
|
|
||||
Gary Beach | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
Peter Frederick Archer | Ymddiriedolwr | 06 December 2015 |
|
|
||||
STEPHEN JEAL | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.