Hanes ariannol THE HEALTH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 286967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.14m | £16.11m | £16.38m | £17.06m | £18.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.83m | £48.83m | £57.41m | £53.37m | £80.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.05m | £1.06m | £769.00k | £1.14m | £1.25m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.18m | £1.23m | £938.00k | £1.42m | £1.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.95m | £14.88m | £15.44m | £15.64m | £16.40m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £35.16m | £37.38m | £42.76m | £40.33m | £66.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.67m | £11.45m | £14.65m | £13.04m | £14.40m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £84.00k | £43.00k | £118.00k | £109.00k | £119.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £18.58m | £16.37m | £20.17m | £16.60m | £37.00m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.67m | £11.45m | £14.65m | £13.04m | £14.40m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.