Hanes ariannol POTTERSPURY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 287096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.45k | £86.63k | £75.19k | £76.33k | £86.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.91k | £74.12k | £66.57k | £84.60k | £93.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £54.54k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.04k | £75.07k | N/A | N/A | £58.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.