Hanes ariannol THE K AND J M MORGAN TRUST
Rhif yr elusen: 287472
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £915.56k | £986.23k | £933.76k | £2.02m | £1.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £740.20k | £832.23k | £840.32k | £839.58k | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £843.10k | £904.16k | £863.98k | £1.93m | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £5.91k | £2.91k | £3.08k | £4.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £72.44k | £69.14k | £65.02k | £82.81k | £117.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27 | £24 | £74 | £2.48k | £4.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £7.00k | £1.78k | £2.97k | £602 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £739.18k | £828.15k | £837.43k | £836.36k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £4.07k | £2.89k | £2.69k | £3.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £17.70k | £28.56k | £27.92k | £29.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £119.30k | £87.00k | £69.49k | £106.20k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.02k | £0 | £0 | £532 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.