Hanes ariannol BRISTOL AREA STROKE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 287554
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/05/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.24k | £250.89k | £283.54k | £221.26k | £283.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.20k | £190.87k | £227.61k | £227.29k | £279.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £63.00k | £0 | £98.22k | £97.60k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.00k | £96.21k | N/A | N/A | £110.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.