Hanes ariannol LEAGUE OF FRIENDS OF CLEVEDON HOSPITAL
Rhif yr elusen: 287627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (32 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/02/2019 | 27/02/2020 | 27/02/2021 | 27/02/2022 | 27/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.22k | £33.80k | £20.01k | £191.04k | £10.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.63k | £12.62k | £6.56k | £17.20k | £3.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.