Hanes ariannol THE SHAW TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 287785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206.37m | £223.12m | £263.40m | £295.85m | £302.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £224.80m | £217.53m | £234.90m | £294.75m | £316.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £178.19m | £100.37m | £150.00m | £174.38m | £182.29m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.69m | £39.08m | £25.44m | £10.48m | £12.19m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.66m | £2.93m | £2.90m | £3.16m | £4.16m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £178.19m | £180.05m | £232.68m | £282.17m | £285.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £285.00k | £14.00k | £1.00k | £44.00k | £84.00k | |
|
Incwm - Arall | £21.37m | £1.06m | £2.38m | £9.00k | £182.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £203.65m | £211.85m | £231.95m | £292.43m | £314.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.29m | £34.00k | £77.00k | £2.33m | £2.20m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £1.88m | £2.25m | £2.25m | £2.52m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £13.00k | £20.00k | |
|
Gwariant - Arall | £15.86m | £5.65m | £2.88m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.