Dogfen lywodraethu OPPORTUNITY PLAYGROUP EYE
Rhif yr elusen: 287907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 JUNE 1983 AS AMENDED 5 SEPTEMBER 1983, 5 DECEMBER 1990, 7 NOVEMBER 2002, 5 AUGUST 2003 AND 12 NOVEMBER 2009. as amended on 07 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SAFE AND SATISFYING GROUP PLAY FOR THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS OF PRE-SCHOOL AGE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.