Dogfen lywodraethu HOPE TRUST WELLINGBOROUGH
Rhif yr elusen: 288001
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 27/07/1983 AS AMENDED BY DEED DATED 15/12/1986 AS AMENDED BY DEED DATED 17/11/1988 AS AMENDED BY DEED DATED 04/09/1994 AS AMENDED ON 28/10/2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF EVANGELICAL CHRISTIAN CAUSES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.