ymddiriedolwyr EURYTHMY UK LTD
Rhif yr elusen: 288188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Cheney | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||||||||||
Adrian Mark Locher | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||||||||||
Aonghus Gordon | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|||||||||||||
Ursula Werner | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||||||||||
Daniel David Brookbank | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|||||||||||||
Mark Garman | Ymddiriedolwr | 22 December 2020 |
|
|
||||||||||||
Birgit Voge | Ymddiriedolwr | 20 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.