ymddiriedolwyr HERNE BAY LITTLE THEATRE
Rhif yr elusen: 289287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Stephen Kemp | Cadeirydd | 27 July 2022 |
|
|||||
Jane Pottle | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Michelle Collin | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Sally Ann Church | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Judith Challis | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Terence Victor Jemmett | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Beechey | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
PHILIP ROBINSON | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
JENNIFER ANN MANNERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.