Hanes ariannol THE DYERS' COMPANY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 289547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £839.79k | £827.21k | £863.76k | £948.14k | £1.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76m | £770.12k | £840.86k | £918.61k | £895.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.02m | £509.70k | £953.44k | £813.19k | £1.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £2.02m | £509.53k | £952.95k | £811.98k | £1.02m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £839.74k | £827.04k | £863.27k | £946.93k | £1.01m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.73m | £740.33k | £809.00k | £869.91k | £827.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £33.60k | £29.79k | £31.87k | £48.71k | £67.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.24k | £6.42k | £6.72k | £7.74k | £8.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.67m | £675.94k | £751.57k | £804.44k | £751.87k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £33.60k | £29.79k | £31.87k | £48.71k | £67.31k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.