ymddiriedolwyr THE RISM (UK) TRUST
Rhif yr elusen: 290472
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Jane Tuppen | Cadeirydd | 28 January 2009 |
|
|||||||||||
Professor Thomas Christian Schmidt | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|||||||||||
Dr Rupert Magnus Ridgewell | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||||||||
Dr STEPHEN ROSE | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|
||||||||||
MARTIN HOLMES | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|
||||||||||
Dr Nicolas John Bell | Ymddiriedolwr | 03 April 2013 |
|
|||||||||||
PROFESSOR DAVID WYN JONES | Ymddiriedolwr | 28 January 2009 |
|
|
||||||||||
RICHARD JAMES CHESSER | Ymddiriedolwr | 10 December 2008 |
|
|
||||||||||
Professor Michael John Burden | Ymddiriedolwr | 13 April 2004 |
|
|||||||||||
Dr Tim Eggington | Ymddiriedolwr | 13 April 2004 |
|
|||||||||||
PROFESSOR ANDREW BRIAN WATHEY | Ymddiriedolwr | 14 May 1999 |
|
|
||||||||||
Christine Anne Banks | Ymddiriedolwr | 05 June 1997 |
|
|||||||||||
RICHARD MICHAEL ANDREWES | Ymddiriedolwr | 17 October 1984 |
|
|||||||||||
Dr DAVID PHILIP CHARLTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.