Hanes ariannol APT ACTION ON POVERTY
Rhif yr elusen: 290836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £938.35k | £527.24k | £841.27k | £940.85k | £807.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £772.54k | £550.47k | £806.86k | £783.77k | £950.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £358.37k | £235.40k | £436.98k | £157.16k | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £113.36k | £60.01k | £143.14k | £74.13k | £134.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £824.69k | £464.91k | £697.65k | £866.64k | £671.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £305 | £488 | £319 | £86 | £2.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.83k | £160 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £46.00k | £5.37k | £69.58k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £755.12k | £529.84k | £772.47k | £723.59k | £868.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.42k | £20.63k | £34.39k | £60.18k | £81.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.23k | £5.22k | £51.50k | £44.51k | £46.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £638.56k | £550.97k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.