Hanes ariannol EDUCATION AND TRAINING SKILLS LTD
Rhif yr elusen: 290878
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £799.11k | £524.51k | £492.92k | £651.42k | £650.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £839.12k | £860.37k | £916.52k | £728.54k | £792.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £659.72k | £428.08k | £391.56k | £505.76k | £525.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £779.71k | £497.78k | N/A | £585.64k | £612.87k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.40k | £19.53k | N/A | £9.61k | £23.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £7.20k | N/A | £56.17k | £14.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £805.38k | £770.28k | N/A | £708.11k | £774.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.93k | £1.16k | N/A | £2.14k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.78k | £13.38k | N/A | £8.87k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.93k | £1.16k | N/A | £2.14k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £31.81k | £88.94k | N/A | £18.30k | £17.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.