Hanes ariannol THE GREAT STAUGHTON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 291000
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.88k | £52.22k | £54.98k | £42.36k | £38.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.00k | £57.79k | £52.30k | £43.65k | £38.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £37.94k | £26.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.