Hanes ariannol NEW FELLOWSHIP TRUST
Rhif yr elusen: 291112
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.79k | £41.09k | £39.43k | £30.90k | £33.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.67k | £22.54k | £33.96k | £29.82k | £35.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.