Dogfen lywodraethu BEDFORD CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 291518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/09/1974 AS AMENDED ON 18/03/1985 AS AMENDED ON 16/05/1988 AS AMENDED ON 17/06/1995 AS AMENDED ON 12/10/1995 AS AMENDED ON 30/10/2000 AS AMENDED ON 28/09/2015 as amended on 21 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
(1) THE STUDY AND PRACTICE OF CHORAL MUSIC IN ORDER TO FOSTER THE PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH MUSIC BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCE. (2) TO PROVIDE A REGULAR SERIES OF FIRST CLASS CHORAL CONCERTS BY MAINTAINING A CHORUS, AND BY ENGAGING ORCHESTRAS AND ARTISTS OF HIGH REPUTE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.