Dogfen lywodraethu VICTORY OUTREACH U.K.
Rhif yr elusen: 291611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23RD MARCH 1984 AS AMENDED ON 24TH JANUARY 1991 AND 9TH JUNE 1995 AND 5TH FEBRUARY 1997 AND 15TH MAY 1997 AND 21ST OCTOBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A SECURE CHRISTIAN HOME FOR EX-OFFENDERS AND YOUNG PEOPLE, WHO BY REASON OF SOCIAL DISADVANTAGE ARE IN NEED, WITH A VIEW TO REHABILITATING THEM INTO SOCIETY AND TO PROMOTE THE WELFARE OF SUCH PERSONS IN ANY MANNER WHICH IS NOW OR HEREAFTER DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.