Hanes ariannol PENWITHICK COMMUNITY HALL
Rhif yr elusen: 291877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 30/04/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.18k | £23.23k | £20.38k | £13.87k | £10.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.86k | £10.30k | £13.00k | £26.52k | £14.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £500 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.50k | £10.50k | £250 | £500 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.