Hanes ariannol THE CHATHAM HISTORIC DOCKYARD TRUST
Rhif yr elusen: 292101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.38m | £8.63m | £5.93m | £6.81m | £9.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.34m | £8.69m | £6.50m | £7.85m | £8.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £206.00k | £539.19k | £1.93m | £1.00m | £2.28m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.34m | £1.52m | £1.99m | £1.02m | £2.45m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.96m | £2.28m | £689.54k | £1.40m | £1.68m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.09m | £4.82m | £3.23m | £4.39m | £5.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £57 | £39 | £3.65k | £1.61k | £1.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £4.00k | £3.19k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.60m | £6.48m | £4.05m | £6.38m | £6.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.73m | £2.22m | £761.74k | £1.47m | £1.70m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £20.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £1.69m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.